ZAMORANO Y BREZMES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Levante, 5
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Razón Social ZAMORANO Y BREZMES SL
CIF B34238576
Capital Social 1650434.4 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Fecha de Constitución 21/02/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mozo Fernandez Sisinio
Propietario COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA SL
VINCULACIONES DE ZAMORANO Y BREZMES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAMORANO Y BREZMES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brezmes Caramanzana Carlos Carmelo | Consejero | 24/10/2014 | 02/10/2015 |
Brezmes Caramanzana Jesus Vicente | Consejero | 24/10/2014 | 02/10/2015 |
COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA SL | Socio Unico | 08/09/2015 | 02/10/2015 |
Contreras Borderas Y Asociados Auditores De Cuenta | Auditor | 02/01/2015 | 02/10/2015 |
Gregorio Zamorano Bermejo | Consejero | 24/10/2014 | 02/10/2015 |
Mozo Cocho Jose Antonio | Consejero | 04/02/2015 | 02/10/2015 |
Mozo Fernandez Sisinio | Presidente | 04/02/2015 | 02/10/2015 |
Mozo Fernandez Sisinio | Consejero | 04/02/2015 | 02/10/2015 |
Santos Garcia Oscar | Consejero | 04/02/2015 | 02/10/2015 |
Zarate Rodil Luis Fernando | Secretario | 04/02/2015 | 02/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZAMORANO Y BREZMES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A 12 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A 12 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-34
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD POR EL PLAZO DE SEIS MESES POR ABSORCION POR COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA SL ( Mercantil de Valladolid), de conformidad con el artº 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A nota (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A 11 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-34
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A 10 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-34
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 52, S 8, H P 5860, I/A 10 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 51, S 8, H P 5860, I/A 9 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 51, S 8, H P 5860, I/A 8 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-34
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 51, S 8, H P 5860, I/A 7 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 51, S 8, H P 5860, I/A 6 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-34