ZAMBEZE ENTERPRISES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando El Santo, 27
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAMBEZE ENTERPRISES SL
CIF B65203986
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 30/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Venlo Resources Pte Ltd
VINCULACIONES DE ZAMBEZE ENTERPRISES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAMBEZE ENTERPRISES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMICORP DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 25/04/2011 | 07/08/2019 |
Capdeferro De Orta Sonia | REPR.143 RRM | 19/11/2009 | 07/08/2019 |
Garcia Gassull Rovira Gerard | Representante | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
Hernandez Camacho Maria Eugenia | Representante | 05/02/2019 | 07/08/2019 |
Venlo Resources Pte Ltd | Socio Unico | 16/11/2018 | 07/08/2019 |
Garcia Gassull Rovira Gerard | Representante | 25/04/2011 | 05/02/2019 |
Mora Villagrana Patricia | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2010 | 22/06/2012 |
Rabinovitz Ohrestein Moises | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2010 | 22/06/2012 |
Rabinovitz Stern Iser | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2010 | 22/06/2012 |
Renovales Vallina Wenceslao | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2010 | 22/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZAMBEZE ENTERPRISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39420 , F 208, S 8, H M 497671, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39420 , F 208, S 8, H M 497671, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39420 , F 208, S 8, H M 497671, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39420 , F 208, S 8, H M 497671, I/A 9 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 30, S 8, H M 497671, I/A 8 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 30, S 8, H M 497671, I/A 8 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 30, S 8, H M 497671, I/A 7 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 30, S 8, H M 497671, I/A 6 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
- C/ FERNANDO EL SANTO 27 - LOCAL 4º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 29, S 8, H M 497671, I/A 5 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 29, S 8, H M 497671, I/A 5 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28