ZALAMEA FV 9 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Levante, 9
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZALAMEA FV 9 SL
CIF B36547941
Capital Social 561120.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 29/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ARDOSIA INVERSIONES SL
Propietario ARDOSIA INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE ZALAMEA FV 9 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZALAMEA FV 9 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDOSIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/12/2009 | 23/11/2022 |
ARDOSIA INVERSIONES SL | Socio Unico | 28/12/2009 | 23/11/2022 |
Fernandez Peña Paula | Representante | 28/12/2009 | 23/11/2022 |
Barreiro Laredo Jaime-jose | Administrador Unico | 28/12/2009 |
ACTOS BORME DE ZALAMEA FV 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 35, S 8, H M 492192, I/A 4 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 35, S 8, H M 492192, I/A 4 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Capital Anterior: | 841.179,00 | Euros |
Disminución de capital | 280.059,00 | Euros |
Capital Actual: | 561.120,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28
- C/ LEVANTE 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 2 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 2 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 2 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27315 , F 34, S 8, H M 492192, I/A 2 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 838.173,00 | Euros |
Capital Actual: | 841.179,00 | Euros |
Porcentaje: | 27.883,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460, L 3460, F 110, S 8, H PO 45925, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-36