ZALAMEA FV 11 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 27
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZALAMEA FV 11 SL
CIF B36547966
Capital Social 562623.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 29/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario FERVAU INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE ZALAMEA FV 11 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZALAMEA FV 11 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Blanco Maria Del Carmen | Representante | 07/01/2010 | 29/11/2022 |
FERVAU INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/01/2010 | 29/11/2022 |
FERVAU INVERSIONES SL | Socio Unico | 23/04/2010 | 29/11/2022 |
Barreiro Laredo Jaime-jose | Administrador Unico | 07/01/2010 |
ACTOS BORME DE ZALAMEA FV 11 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 143, S 8, H M 490962, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 143, S 8, H M 490962, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
- Se disuelve y extingue la sociedad al haber sido absorbida por la domiciliada en Madrid denominada " ZALAMEA FV 10 SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 143, S 8, H M 490962, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 143, S 8, H M 490962, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
- C/ SERRANO 27 - 4º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 142, S 8, H M 490962, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 142, S 8, H M 490962, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Capital Anterior: | 841.179,00 | Euros |
Disminución de capital | 278.556,00 | Euros |
Capital Actual: | 562.623,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 142, S 8, H M 490962, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 141, S 8, H M 490962, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
- C/ CASTELLO 67 Esc.2 4º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27251 , F 141, S 8, H M 490962, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28