ZAGROS CORPORATION HISPANO IRANI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 25
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAGROS CORPORATION HISPANO IRANI SL
CIF B87421442
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 19/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZAGROS CORPORATION HISPANO IRANI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAGROS CORPORATION HISPANO IRANI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alaña Arrinda Jose Maria | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 19/06/2018 |
Alaña Arrinda Jose Maria | Liquidador Solidario | 19/06/2018 | 19/06/2018 |
Kazemi Banyhashemi Alireza | Administrador Solidario | 08/06/2018 | 19/06/2018 |
Kazemi Banyhashemi Alireza | Liquidador Solidario | 19/06/2018 | 19/06/2018 |
Kazemi Banyhashemi Alireza | Administrador Unico | 05/01/2016 | 18/01/2018 |
ACTOS BORME DE ZAGROS CORPORATION HISPANO IRANI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
- C/ ORENSE 25 3 C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 3 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 3 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 148, S 8, H M 613567, I/A 3 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 147, S 8, H M 613567, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 145, S 8, H M 613567, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Dirección:C/ BRAVO MURILLO, Nº 36 - DUPLICADO, 1º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/11/15
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:- Intermediación comercial en todo tipo de comercio nacional e internacional de materias primas, productos semielaborados y elaborados. - Realización de operaciones de exportación e importación de mercancías propias y/o fabricadas y obtenidas por un tercero. - Servicios de comercio nacional e intern
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34108 , F 145, S 8, H M 613567, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28