ZAGRANADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Granada, 9
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Pontevedra
Razón Social ZAGRANADA SL
CIF B07270226
Capital Social 967850.4 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Nombres Anteriores
- ZAGRANADA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZAGRANADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAGRANADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonnin Cifre Juan Manuel | Presidente | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Bonnin Cifre Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Bonnin Cifre Juan Manuel | Consejero | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Font Ferra Bartolome | Vicesecret. | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Font Ferra Bartolome | Consejero Delegado Mancomunado | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Font Ferra Bartolome | Consejero | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Morey Ballester Juan Jose | Vicepresidente | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Morey Ballester Juan Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Morey Ballester Juan Jose | Consejero | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
Ramis Ramos Antonio | Secretario | 30/12/2008 | 10/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZAGRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 31, S 8, H PM 6918, I/A 11 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 31, S 8, H PM 6918, I/A 11 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 31, S 8, H PM 6918, I/A 11 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 31, S 8, H PM 6918, I/A 11 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-07
Capital Anterior: | 192.320,00 | Euros |
Aumento de capital: | 775.530,40 | Euros |
Capital Actual: | 967.850,40 | Euros |
Porcentaje: | 403,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 31, S 8, H PM 6918, I/A 10 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-07
Empresa: ZAGRANADA SA
- Otras modificaciones estatutarias: Como consecuencia de la transformación en Sociedad Limitadase da nueva redacción a la totalidad de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H PM 6918, I/A 9 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-07
Empresa: ZAGRANADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H PM 6918, I/A 9 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-07
Empresa: ZAGRANADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H PM 6918, I/A 9 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-07
Empresa: ZAGRANADA SA
- Denominación y forma adoptada: ZAGRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H PM 6918, I/A 9 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-07