ZAFRA-MAR VALORES SL - EXTINGUIDA
Razón Social ZAFRA-MAR VALORES SL
CIF B53671327
VINCULACIONES DE ZAFRA-MAR VALORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAFRA-MAR VALORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Garcia Josefa | Administrador Unico | 04/05/2023 | |
Zafra Torres Jose Alejandro | Apoderado Mancomunado | 03/08/2021 | 04/05/2023 |
Zafra Torres Jose Alejandro | Liquidador Mancomunado | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
Zafra Torres Manuel Raul | Apoderado Mancomunado | 03/08/2021 | 04/05/2023 |
Zafra Torres Manuel Raul | Liquidador Mancomunado | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
ACTOS BORME DE ZAFRA-MAR VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 202, S 8, H A 71792, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 202, S 8, H A 71792, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 202, S 8, H A 71792, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 202, S 8, H A 71792, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 201, S 8, H A 71792, I/A 3 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-212-03