ZAFIRO ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAFIRO ENERGY SL
CIF B88160403
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ADMIRALTY MANAGEMENT SL
Propietario Q-ENERGY BAUXITA SL
VINCULACIONES DE ZAFIRO ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAFIRO ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRALTY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 22/11/2018 | 05/12/2019 |
Asuero Resusta Vicente | Representante | 22/11/2018 | 05/12/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 14/12/2018 | 05/12/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 14/12/2018 | 05/12/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 14/12/2018 | 05/12/2019 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 14/12/2018 | 05/12/2019 |
Q-ENERGY BAUXITA SL | Socio Unico | 28/05/2019 | 05/12/2019 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 14/12/2018 | 05/12/2019 |
ADMIRALTY MANAGEMENT SL | Socio Unico | 22/11/2018 | 16/04/2019 |
ACTOS BORME DE ZAFIRO ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 147, S 8, H M 682682, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 147, S 8, H M 682682, I/A 5 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 147, S 8, H M 682682, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 147, S 8, H M 682682, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1ª LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE ASUERO RESUSTA VICENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 141, S 8, H M 682682, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 141, S 8, H M 682682, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 143, S 8, H M 682682, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 141, S 8, H M 682682, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 141, S 8, H M 682682, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Dirección:C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo y promoción de proyectos energéticos, la compra, venta, importación, exportación, distribución, suministro, y comercialización de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 141, S 8, H M 682682, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28