YUSTE PEREZ ASSESSORS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bruc, 48
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social YUSTE PEREZ ASSESSORS SLP
CIF B65615643
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 15/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Yuste Perez Ana
VINCULACIONES DE YUSTE PEREZ ASSESSORS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YUSTE PEREZ ASSESSORS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomar Sarabia Mario | Administrador Concursal | 30/01/2018 | 05/11/2018 |
Yuste Perez Ana | Administrador Unico | 15/09/2011 | 05/11/2018 |
Yuste Perez David | Apoderado Solidario | 14/10/2014 | 21/09/2017 |
ACTOS BORME DE YUSTE PEREZ ASSESSORS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 86, S 8, H B 412095, I/A 7 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 868/2017, AUTO FIRME DE FECHA 26/09/2018, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 86, S 8, H B 412095, I/A 7 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 86, S 8, H B 412095, I/A 7 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 868/2017, AUTO FIRME DE FECHA 29/11/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 84, S 8, H B 412095, I/A 6 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 84, S 8, H B 412095, I/A 6 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 84, S 8, H B 412095, I/A 5 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 84, S 8, H B 412095, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-08
- CL BRUC, 48, LOCAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 83, S 8, H B 412095, I/A 3 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
- LA ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA,INCLUYENDO LA GESTION DE NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 83, S 8, H B 412095, I/A 2 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
- SOCIO PROFESIONAL: DOÑA ANA YUSTE PEREZ, Y SOCIOS NO PROFESIONALES: DON JOAQUIN YUSTE CASANOVA, DON DAVID YUSTE PEREZ YDOÑA MARIA JOSEFA PEREZ DE PRADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 81, S 8, H B 412095, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08