YUME SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 140
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YUME SPAIN SL
CIF B86521150
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 27/07/2012
Nombres Anteriores
- GLOBAL HARLINGEN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Yume Inc
VINCULACIONES DE YUME SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YUME SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Becker Brian William | Apoderado | 28/11/2016 | 04/03/2021 |
Beltran Yturriaga Javier | Apoderado | 15/11/2012 | 04/03/2021 |
Carvalho Anthony Peter | Administrador Solidario | 22/12/2014 | 04/03/2021 |
CORPORATE RESOURCES ESPAÑA SA | Liquidador | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
Garcia Del Poyo Vizcaya Rafael- Emiliano | Apoderado | 15/11/2012 | 04/03/2021 |
Gomez Diez Isabel | Apoderado Solidario | 22/12/2014 | 04/03/2021 |
Gonzalez Hernandez Paloma Gloria | Apoderado Solidario | 22/12/2014 | 04/03/2021 |
Hernandez Hernandez Raquel | Apoderado Solidario | 22/12/2014 | 04/03/2021 |
Kiddell John Edward | Representante | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
Porrini Paul Thomas | Administrador Solidario | 11/12/2012 | 04/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YUME SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 9 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 9 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 9 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 9 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 140, PLANTA 18, EDIFICIO L (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 36, S 8, H M 543545, I/A 7 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 35, S 8, H M 543545, I/A 6 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 35, S 8, H M 543545, I/A 5 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30197 , F 35, S 8, H M 543545, I/A 5 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28