YUM KAAX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra de Gredos, 44
Código Postal 28939
Municipio Arroyomolinos
Provincia Madrid
Razón Social YUM KAAX SL
CIF B83911339
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 16/02/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE YUM KAAX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YUM KAAX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreiras Castro Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 14/09/2010 | 22/02/2017 |
Rodriguez Plaza Africa Maria | Administrador Mancomunado | 14/09/2010 | 22/02/2017 |
Rodriguez Plaza Africa Maria | Liquidador | 22/02/2017 | 22/02/2017 |
Moreiras Castro Jose Manuel | Administrador Unico | 13/03/2009 | 14/09/2010 |
Moreiras Castro Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 13/03/2009 | |
Rodriguez Plaza Africa Maria | Administrador Mancomunado | 13/03/2009 |
ACTOS BORME DE YUM KAAX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 5 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 5 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19808 , F 77, S 8, H M 348850, I/A 5 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-28