YTOPE 99 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 32
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social YTOPE 99 SL
CIF B63534556
Capital Social 216623.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rodriguez Morales Antonio
VINCULACIONES DE YTOPE 99 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YTOPE 99 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Morales Antonio | Administrador Unico | 21/07/2016 | 25/07/2017 |
Ferriz Canals Manuel Maria | Administrador Unico | 16/07/2015 | 21/07/2016 |
Aguilera Gimenez Jordi | Secretario No Consejero | 16/07/2015 | 16/07/2015 |
Escartin Garcia Jose Maria | Secretario No Consejero | 16/07/2015 | |
Ferran Biera Jose Luis | Secretario No Consejero | 16/07/2015 | 16/07/2015 |
Ferriz Canals Manuel Maria | Presidente | 16/07/2015 | |
Ferriz Canals Manuel Maria | Consejero | 16/07/2015 | |
Palacios Sanchez Jose Maria | Vocal | 16/07/2015 | |
Palacios Sanchez Jose Maria | Consejero | 16/07/2015 | |
Terensi Ribelles Flora | Vocal | 16/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YTOPE 99 SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 6, S 8, H B 284276, I/A 13 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 6, S 8, H B 284276, I/A 12 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1024/2016, AUTO FIRME DE FECHA 01/02/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 6, S 8, H B 284276, I/A 12 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- CL BALMES,NUMERO 32, DESPACHO 1 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 11 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 11 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 11 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 10 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 10 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 9 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 118, S 8, H B 284276, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08