YTG ES DE DONNO SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 690
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social YTG ES DE DONNO SL
CIF B66374489
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/09/2014
Nombres Anteriores
- TRUNAS INVEST SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YTG ES DE DONNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YTG ES DE DONNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Massimo De Donno | Administrador Unico | 03/06/2015 | 11/07/2018 |
Massimo De Donno | Liquidador | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
Giacomo Navone | Administrador Unico | 25/05/2015 | 03/06/2015 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 15/10/2014 | 25/05/2015 |
ACTOS BORME DE YTG ES DE DONNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 66, S 8, H B 457944, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 66, S 8, H B 457944, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 66, S 8, H B 457944, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
- IMPARTIR CURSOS DE GESTION DEL TIEMPO.LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION,LA REALIZACION E IMPARTICION DE TODA CLASE DE CURSOS FORMATIVOS Y DE ESPECIALIZACION .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
- YTG ES DE DONNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON MASSIMO DE DONNO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 3 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 3 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 3 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
- LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION,LA REALIZACION E IMPARTICION DE TODA CLASE DE CURSOS FORMATIVOS Y DE ESPECIALIZACION EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES DE PRESENCIA,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: TRUNAS INVEST SL
- GV DE LES CORTS CATALANES Num.690 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44499 , F 65, S 8, H B 457944, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08