YSAB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 333
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social YSAB SL
CIF B58969411
Capital Social 3031.66 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- YSAB SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE YSAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YSAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basi Borrell Josep | Administrador Solidario | 24/01/2022 | |
Basi More Nuria | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 24/01/2022 |
Basi More Nuria | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Basi Morell Josep | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 24/01/2022 |
Basi Borrell Josep | Administrador Solidario | 29/04/2010 | 27/02/2015 |
Basi More Maria Nuria | Administrador Solidario | 29/04/2010 | 27/02/2015 |
Basi Borrell Jose | Secretario | 29/04/2010 | |
Basi Borrell Jose | Consejero | 29/04/2010 | |
Basi Borrell Jose | Consejero Delegado | 29/04/2010 | |
Basi More Maria Nuria | Presidente | 29/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YSAB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 57, S 8, H B 50824, I/A 23 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 57, S 8, H B 50824, I/A 23 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 57, S 8, H B 50824, I/A 23 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
- En el BORME no.45/2015 y con referencia 97942 RECTIFICACION IDENTIDAD DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO NOMBRADO,SIENDO LA CORRECTA: BASI BORRELL,JOSEP. PUBLICADO EL 06/03/2015.BORME Num.45.REF.97942
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 54, S 8, H B 50824, I/A 19 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2022-22-08
- CL CONSELL DE CENT Num.333 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 57, S 8, H B 50824, I/A 22 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Capital Anterior: | 4.358.503,60 | Euros |
Disminución de capital | 4.355.471,94 | Euros |
Capital Actual: | 3.031,66 | Euros |
Porcentaje: | 99,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 56, S 8, H B 50824, I/A 21 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 (Art. 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 56, S 8, H B 50824, I/A 20 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: YSAB SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 54, S 8, H B 50824, I/A 19 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: YSAB SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 54, S 8, H B 50824, I/A 19 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: YSAB SA
- Denominación y forma adoptada: YSAB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33544 , F 54, S 8, H B 50824, I/A 19 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08