YOUR VISUAL PARTNER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rtda Westfalia, 30
Código Postal 28512
Municipio Villar del Olmo
Provincia Madrid
Razón Social YOUR VISUAL PARTNER SL
CIF B87502217
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Villena Villegas Jaime
VINCULACIONES DE YOUR VISUAL PARTNER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YOUR VISUAL PARTNER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villena Villegas Jaime | Administrador Unico | 08/03/2016 | 18/10/2021 |
Villena Villegas Jaime | Socio Unico | 26/03/2021 | 18/10/2021 |
Villena Villegas Jaime | Liquidador | 18/10/2021 | 18/10/2021 |
ACTOS BORME DE YOUR VISUAL PARTNER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
- RTDA DE WESTFALIA 30 (VILLAR DEL OLMO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 153, S 8, H M 620281, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 151, S 8, H M 620281, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 9 - LOS HUEROS (VILLALBILLA)
Comienzo de operaciones:01/03/16
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:- La adquisición, intermediación, venta, alquiler, comercialización, montaje, instalación, consultarla, mantenimiento, formación de: 1.-Sistemas de proyección, pantallas, monitores, cámaras, equipos profesionales de visualización en general, equipamientos e instalaciones electrónicas,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34488 , F 151, S 8, H M 620281, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28