YOUMICRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Flautas, 48
Código Postal 28054
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social YOUMICRO SL
CIF B85279982
Capital Social 21000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 26/11/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YOUMICRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YOUMICRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Garcia Oscar | Administrador Unico | 26/06/2012 | 07/05/2019 |
Gutierrez Garcia Oscar | Liquidador | 07/05/2019 | 07/05/2019 |
Gomez Alvarez Maria Del Valle | Administrador Solidario | 25/10/2010 | 26/06/2012 |
Gutierrez Garcia Oscar | Administrador Solidario | 25/10/2010 | 26/06/2012 |
Duque Jimenez Pedro Ignacio | Administrador Solidario | 25/10/2010 | |
Garcia Muñoz Carlos | Administrador Solidario | 25/10/2010 | |
Garcia Nieto Juan Pablo | Administrador Solidario | 25/10/2010 | |
Lopez Goitia Angel Ildefonso | Administrador Solidario | 25/10/2010 | |
Romero Molina Joaquin | Administrador Solidario | 25/10/2010 | |
Ruiz Pedraza Ana Isabel | Administrador Solidario | 25/10/2010 |
ACTOS BORME DE YOUMICRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 159, S 8, H M 449786, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 159, S 8, H M 449786, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 159, S 8, H M 449786, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 159, S 8, H M 449786, I/A 4 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 158, S 8, H M 449786, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Capital Anterior: | 16.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 158, S 8, H M 449786, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 158, S 8, H M 449786, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24980 , F 158, S 8, H M 449786, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28