YOGURTZAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valderrey, 3
Código Postal 49031
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Mapa Ver Mapa
Razón Social YOGURTZAM SL
CIF B49272263
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hernandez Rodriguez Carlos
VINCULACIONES DE YOGURTZAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YOGURTZAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrero Calvo David | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | 02/03/2023 |
Hernandez Rodriguez Carlos | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | 02/03/2023 |
Hernandez Rodriguez Carlos | Administrador Unico | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
Hernandez Rodriguez Carlos | Administrador Mancomunado | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
Hernandez Rodriguez Carlos | Liquidador | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
Lopez Hernandez Mariano | Administrador Mancomunado | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
ACTOS BORME DE YOGURTZAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 2, S 8, H ZA 7025, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-49
- En la inscripción 1ª de 17 de mayo de 2012, se ha consignado por error la fecha de nombramiento de administrador como 16 de mayo de 2012, cuando es 15 de mayo de 2021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 1, S 8, H ZA 7025, I/A 1 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2021-52-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Artículo de los estatutos: 4. Capital.- 4.Capital.-. Artículo de los estatutos: 8. Administración yRepresentacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 1, S 8, H ZA 7025, I/A 1 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-49
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 1, S 8, H ZA 7025, I/A 1 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-49