HIBU HOLDINGS 3 LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pradillo, 5
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIBU HOLDINGS 3 LIMITED
Nombres Anteriores
- YH3 LIMITED
VINCULACIONES DE HIBU HOLDINGS 3 LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIBU HOLDINGS 3 LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latorre Marlasca Juan Maria | Apoderado Solidario | 21/08/2017 | 20/04/2018 |
Ruiz-mateos Albarracin Borja | Apoderado Solidario | 21/08/2017 | 20/04/2018 |
Wilson Oliver | Representante | 07/09/2016 | 20/04/2018 |
Wilson Oliver | Apoderado | 07/09/2016 | 20/04/2018 |
Gutierrez Pachon Yolanda | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2016 | 21/08/2017 |
Martinez Garcia Angela Maria | Apoderado Solidario | 12/02/2015 | 21/08/2017 |
Ramirez Garcia Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2015 | 21/08/2017 |
Renedo Jimenez Jose Luis | R.L.C.Perma. | 21/08/2017 | |
Renedo Jimenez Jose Luis | Apoderado | 17/12/2012 | 21/08/2017 |
Sebastian Garcia Amelia | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2015 | 21/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIBU HOLDINGS 3 LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 221, S 8, H M 407019, I/A 24 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 221, S 8, H M 407019, I/A 24 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
- C/ PRADILLO 5, - BAJO, EXTERIOR DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 221, S 8, H M 407019, I/A 23 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
- REVOCACION DE LAS FACULTADES CONFERIDAS A DON JOSE LUIS RENEDO JIMENEZ EN LA INSCRIPCION 5ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 220, S 8, H M 407019, I/A 22 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 220, S 8, H M 407019, I/A 22 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 220, S 8, H M 407019, I/A 22 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 220, S 8, H M 407019, I/A 22 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-28
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 54, S 8, H M 407019, I/A 21 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 53, S 8, H M 407019, I/A 20 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22747 , F 53, S 8, H M 407019, I/A 20 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28