YESOS GERSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Custa San Miguel, 12
Código Postal 19001
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Razón Social YESOS GERSA SL
CIF B19193242
Capital Social 114855.0 Euros
Actividad Revocamiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YESOS GERSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YESOS GERSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saceda Benito Gerardo | Apoderado | 21/01/2019 | 26/01/2023 |
Tomico Rebollo Maria Concepcion | Administrador Unico | 29/10/2015 | 26/01/2023 |
Tomico Rebollo Maria Concepcion | Liquidador Unico | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
Gerardo Saceda Benito | Administrador Unico | 29/10/2015 |
ACTOS BORME DE YESOS GERSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 111.755,00 | Euros |
Capital Actual: | 114.855,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.605,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 60, S 8, H GU 3413, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 59, S 8, H GU 3413, I/A 4 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 59, S 8, H GU 3413, I/A 3 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 59, S 8, H GU 3413, I/A 3 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-19