YENZAT HEALTH TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Torre Blanca, 57
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social YENZAT HEALTH TECHNOLOGIES SL
CIF B65206294
Capital Social 7500.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 05/11/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE YENZAT HEALTH TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YENZAT HEALTH TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ezquerra De La Fuente Mario | Apoderado | 20/04/2011 | 02/06/2014 |
Trilla Muntañola Sergi | Administrador Solidario | 26/11/2009 | 02/06/2014 |
Morcego Moehres Marcos | Administrador Solidario | 26/11/2009 | 10/02/2011 |
ACTOS BORME DE YENZAT HEALTH TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 80, S 8, H B 388986, I/A 8 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: TRIFERCAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 80, S 8, H B 388986, I/A 7 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
- DECLARCION DE LA PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 80, S 8, H B 388986, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-08
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 80, S 8, H B 388986, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:TRIFERCAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 79, S 8, H B 388986, I/A 5 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 78, S 8, H B 388986, I/A 4 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 78, S 8, H B 388986, I/A 3 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- AV TORREBLANCA NUM.57 EDIFICIO CREAPOLIS (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 78, S 8, H B 388986, I/A 2 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-08