YEBANE ESPAÑOLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra D'Alcoi, 28
Código Postal 46860
Municipio Albaida
Provincia Valencia
Razón Social YEBANE ESPAÑOLA SA
CIF A46158028
Capital Social 329648.5 Euros
Actividad Fabricación de tejidos textiles
Fecha de Constitución 03/06/1980
Página Web www.yebane.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soler Blasco Eduardo
Auditor DOLMAR AUDITORES SL
VINCULACIONES DE YEBANE ESPAÑOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YEBANE ESPAÑOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLMAR AUDITORES SL | Auditor | 29/02/2016 | 20/12/2019 |
Martinez Martinez Pedro Jose | Auditor | 18/09/2012 | 20/12/2019 |
Soler Blasco Eduardo | Administrador Unico | 07/09/2015 | 20/12/2019 |
Soler Blasco Eduardo | Administrador Unico | 16/08/2010 | 07/09/2015 |
ACTOS BORME DE YEBANE ESPAÑOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 22, S 8, H V 4059, I/A 22 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 22, S 8, H V 4059, I/A 22 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Capital Anterior: | 150.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 179.398,50 | Euros |
Capital Actual: | 329.648,50 | Euros |
Porcentaje: | 119,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 22, S 8, H V 4059, I/A 21 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 22, S 8, H V 4059, I/A 20 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 21, S 8, H V 4059, I/A 19 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 21, S 8, H V 4059, I/A 19 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del Artículo 11º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 21, S 8, H V 4059, I/A 18 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 21, S 8, H V 4059, I/A 18 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 21, S 8, H V 4059, I/A 17 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-46