YBARRA Y SERRET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Tajo, 53
Código Postal 28840
Municipio Mejorada del Campo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YBARRA Y SERRET SL
CIF B82084609
Capital Social 307104.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YBARRA Y SERRET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YBARRA Y SERRET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Madurga Antonio Javier | Apoderado | 23/07/2012 | 30/11/2021 |
Bonet Ybarra Ines | Apoderado | 27/04/2016 | 30/11/2021 |
Vazquez Torres Angel Luis | Administrador Concursal | 05/02/2019 | 30/11/2021 |
Ybarra Mencos Maria Del Perpetuo Socorro | Administrador Unico | 23/07/2012 | 05/02/2019 |
Vazquez Torres Angel Luis | Administrador Concursal | 03/07/2013 | 07/03/2016 |
Bonet Madurga Antonio Javier | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2010 | 23/07/2012 |
Bonet Madurga Antonio Javier | Presidente | 17/12/2010 | 23/07/2012 |
Bonet Madurga Antonio Javier | Consejero | 17/12/2010 | 23/07/2012 |
Diez De Los Rios Luis | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2010 | 23/07/2012 |
Diez De Los Rios Luis | Consejero | 17/12/2010 | 23/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YBARRA Y SERRET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 29 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Vazquez Torres Angel Luis
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL 3 DE MADRID
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:21/01/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-215365
Inscripción:
29
Fecha Inscripción30/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 29 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:29/10/2020
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-215365
Inscripción:
29
Fecha Inscripción30/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 29 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:14/10/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-215365
Inscripción:
28
Fecha Inscripción24/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 28 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:14/10/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-215365
Inscripción:
28
Fecha Inscripción24/07/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 112, S 8, H M 215365, I/A 28 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:14/10/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-215365
Inscripción:
D
Fecha Inscripción25/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 111, S 8, H M 215365, I/A D (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:14/10/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-215365
Inscripción:
D
Fecha Inscripción25/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 111, S 8, H M 215365, I/A D (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
HA ADQUIRIDO FIRMEZA EL AUTO DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, CONVIRTIENDOSE EN INSCRIPCION LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA C
Fecha de Resolución:21/01/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-215365
Inscripción:
27
Fecha Inscripción14/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 111, S 8, H M 215365, I/A 27 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 111, S 8, H M 215365, I/A C (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YBARRA Y SERRET SL
Nif:B82084609
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vazquez Torres Angel Luis
Juzgado:JUZGADO MERCA-NTIL DE MADRID
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:21/01/2019
Número Procedimiento Concursal:125/2013
Datos Registrales:
Tomo:
29075
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-215365
Inscripción:
C
Fecha Inscripción05/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29075 , F 111, S 8, H M 215365, I/A C (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28