YAVERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL INBISA-ALCALA II, CALLE JULIO REY
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social YAVERAS SL
CIF B83639286
Capital Social 169806.0 Euros
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Fecha de Constitución 20/08/2003
Nombres Anteriores
- YAVERAS SLL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Dominguez Antonio
VINCULACIONES DE YAVERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YAVERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Troyano Juan | Administrador Concursal | 08/05/2015 | 16/09/2015 |
Sanchez Dominguez Antonio | Administrador Unico | 27/03/2009 | 16/09/2015 |
Sanchez Dominguez Antonio | Socio Unico | 31/05/2011 | 16/09/2015 |
Sanchez Dominguez Antonio | Administrador Solidario | 27/03/2009 | |
Serrano Bernal Jesus Javier | Administrador Solidario | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE YAVERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YAVERAS SL
Nif:B83639286
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
CESAR LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR QUE QUEDEN SUBSISTENTES, SALVO LAS QUE ESTEN CONTENIDAS EN LA SENTENCIA FIRME DE CALIFICACION
Fecha de Resolución:24/07/2015
Número Procedimiento Concursal:75/2015
Datos Registrales:
Tomo:
18971
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-331350
Inscripción:
7
Fecha Inscripción16/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:20/04/2015
Número Procedimiento Concursal:75/2015
Datos Registrales:
Tomo:
18971
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-331350
Inscripción:
7
Fecha Inscripción16/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YAVERAS SL
Nif:B83639286
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
SE DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DEL DEUDOR
Fecha de Resolución:24/07/2015
Número Procedimiento Concursal:75/2015
Datos Registrales:
Tomo:
18971
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-331350
Inscripción:
7
Fecha Inscripción16/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE LA HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 96, S 8, H M 331350, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YAVERAS SL
Nif:B83639286
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Moreno Troyano Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:20/04/2015
Número Procedimiento Concursal:75/2015
Datos Registrales:
Tomo:
18971
Libro:
0
Folio:
94
Hoja:
8-331350
Inscripción:
A
Fecha Inscripción08/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 94, S 8, H M 331350, I/A A (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:YAVERAS SL
Nif:B83639286
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Las facultades de administración y disposición sobre el 'patrimonio del deudor quedan intervenidas por la Administración concursal que se designará al efecto, mediante Isu autorización o conformidad.-
Fecha de Resolución:13/04/2015
Número Procedimiento Concursal:75/2015
Datos Registrales:
Tomo:
18971
Libro:
0
Folio:
94
Hoja:
8-331350
Inscripción:
A
Fecha Inscripción08/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 94, S 8, H M 331350, I/A A (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Capital Anterior: | 52.806,00 | Euros |
Aumento de capital: | 117.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 169.806,00 | Euros |
Porcentaje: | 221,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18971 , F 93, S 8, H M 331350, I/A 6 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28