YATRO MEDICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Lluch, 30
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social YATRO MEDICAL SL
CIF B97282222
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/12/2002
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carrion Garcia Sicilia Maria Carmen
Propietario DISMEVAL SL
VINCULACIONES DE YATRO MEDICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YATRO MEDICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Garcia Sicilia Maria Carmen | Administrador Unico | 21/03/2011 | 10/05/2019 |
DISMEVAL SL | Socio Unico | 09/05/2019 | 10/05/2019 |
LISTERA DUO SL | Socio Unico | 30/03/2017 | 09/05/2019 |
Argente Rodrigo Maria Amparo | Administrador Solidario | 21/03/2011 | |
Soriano Gil Ricardo Francisco | Administrador Solidario | 21/03/2011 |
ACTOS BORME DE YATRO MEDICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-46
- C/ DOCTOR LLUCH 30 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7350, L 4651, F 157, S 8, H V 87045, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-46