YARA HOLDINGS SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Infanta Mercedes, 31
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social YARA HOLDINGS SPAIN SA
CIF A83848556
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 01/01/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE YARA HOLDINGS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YARA HOLDINGS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berge Eusebius Johannes Maria Ten | Administrador Mancomunado | 19/08/2016 | 17/07/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/03/2011 | 17/07/2017 |
Navarro De Palencia Gilkerson David | Administrador Mancomunado | 05/07/2013 | 17/07/2017 |
Andres Enriquez Monica | Administrador Mancomunado | 05/07/2013 | 19/08/2016 |
Hektoen Olaf | Administrador Mancomunado | 25/03/2011 | 05/07/2013 |
Navarro De Palencia Gilkerson David | Administrador Mancomunado | 25/03/2011 | 05/07/2013 |
Navarro De Palencia Gilkerson David | Administrador Unico | 25/03/2011 |
ACTOS BORME DE YARA HOLDINGS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 137, S 8, H M 343209, I/A 22 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 137, S 8, H M 343209, I/A 22 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 137, S 8, H M 343209, I/A 21 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 136, S 8, H M 343209, I/A 20 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 136, S 8, H M 343209, I/A 20 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 136, S 8, H M 343209, I/A 19 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 136, S 8, H M 343209, I/A 18 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 136, S 8, H M 343209, I/A 17 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 135, S 8, H M 343209, I/A 16 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 135, S 8, H M 343209, I/A 16 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28