YANGAVAN GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fluvia, 1
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social YANGAVAN GROUP SL
CIF B16546152
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YANGAVAN GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YANGAVAN GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sastre Negre Gabriel | Administrador Unico | 04/04/2018 | 11/06/2019 |
Sastre Negre Gabriel | Liquidador | 11/06/2019 | 11/06/2019 |
Garayalde Casabella Yan | Administrador Unico | 31/10/2017 | 04/04/2018 |
ACTOS BORME DE YANGAVAN GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
- C/ DEL FLUVIA 1 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 47, S 8, H PM 82654, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 45, S 8, H PM 82654, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07
Dirección:C/ FEDERICO GARCIA LORCA 14 1º (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:13/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La formación, consultoría, coaching, asesoría, compra, venta y alquiler de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 45, S 8, H PM 82654, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-07