YAINCOA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 74
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YAINCOA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE YAINCOA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YAINCOA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B G T AUDITORES SL | Auditor | 21/08/2009 | 04/04/2019 |
BANCA MARCH SA | EntidDeposit | 27/03/2017 | 04/04/2019 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 29/09/2010 | 04/04/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/11/2013 | 04/04/2019 |
Falcon Ferrando Maria Jose | Secretario No Consejero | 27/03/2017 | 04/04/2019 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 27/03/2017 | 04/04/2019 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 27/03/2017 | 04/04/2019 |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Apoderado | 06/11/2013 | 04/04/2019 |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Entidad Gestora | 06/11/2013 | 04/04/2019 |
Soliveres Tur Bernardo Vicente | Consejero | 12/11/2013 | 04/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YAINCOA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 27 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 27 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 27 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
- Que fue insertado en la página web www.march-am.com, el Proyecto Fusión por absorción de YAINCOA, SICAV, S.A., ANCHOR INVERSIONES, SICAV, S.A. y FIAMPI INVERSIONES, SICAV, S.A., como absorbidas, por CARTERA BELLVER, SICAV, S.A., como absorbente, el día 29 de octubre de 2018. Que fue insertado en la página web www.march-am.com, el Proyecto Fusión por absorción de YAINCOA, SICAV, S.A., ANCHOR INVERSIONES, SICAV, S.A. y FIAMPI INVERSIONES, SICAV, S.A., como absorbidas, por CARTERA BELLVER, SICAV, S.A., como absorbente, el día 29 de octubre de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 60, S 8, H M 263862, I/A 1 M (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 26 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 26 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 169, S 8, H M 263862, I/A 25 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- C/ CASTELLO 74 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 167, S 8, H M 263862, I/A 24 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social . MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 167, S 8, H M 263862, I/A 24 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Apoderado
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 167, S 8, H M 263862, I/A 24 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28