YADAWEE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Santa Maria Magdalena, 3
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YADAWEE ESPAÑA SL
CIF B86447612
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YADAWEE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YADAWEE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ragheb Mohamed Farouk Mohamed | Administrador Unico | 29/05/2012 | 30/03/2023 |
Ragheb Mohamed Farouk Mohamed | Liquidador | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Sanz Lopez Oscar | Apoderado | 29/05/2012 | 30/03/2023 |
Youssef Haddad Kareen-ramy | Apoderado | 29/05/2012 | 07/10/2020 |
ACTOS BORME DE YADAWEE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 6 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
- TRVA SANTA MARIA MAGDALENA 3 - BAJO C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 5 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
- C/ TORPEDERO TUCUMAN 32 3º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 158, S 8, H M 537567, I/A 4 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 157, S 8, H M 537567, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 156, S 8, H M 537567, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28