YACHTECPRO MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Illes Balears, 142
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social YACHTECPRO MALLORCA SL
CIF B57735615
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Fecha de Constitución 02/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Popp Reiner
VINCULACIONES DE YACHTECPRO MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YACHTECPRO MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Popp Reiner | Administrador Unico | 18/01/2012 | 27/11/2017 |
Popp Reiner | Socio Unico | 04/02/2013 | 27/11/2017 |
Popp Reiner | Liquidador | 27/11/2017 | 27/11/2017 |
Popp Reiner | Socio único | 27/11/2017 | |
Moebius Ulf | Apoderado | 18/01/2012 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE YACHTECPRO MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 5 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
- C/ ILLES BALEARS 142 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 9, S 8, H PM 68796, I/A 2 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 7, S 8, H PM 68796, I/A 1 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Dirección:C/ DE LAS SIRENAS 20 ATICO IZ - CALA VIÑAS (CALVIA)
Comienzo de operaciones:02/01/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La fabricación, reparación, mantenimiento y suministro de piezas y recambios a embarcaciones. La compra y venta de embarcaciones. La realización, instalación y gestión de proyectos de energías renovables
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 7, S 8, H PM 68796, I/A 1 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07