Y. V. SOLUTIONS PALMA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Bendinat, 2
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social Y. V. SOLUTIONS PALMA SA
CIF A57509523
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE Y. V. SOLUTIONS PALMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Y. V. SOLUTIONS PALMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gui March Maria Victoria | Liquidador | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
Gui March Maria Victoria | Administrador Unico | 06/11/2012 | 23/01/2024 |
Gui March Maria Victoria | Socio Unico | 06/11/2012 | 23/01/2024 |
Garau Oliver Antonio | Administrador Unico | 06/11/2012 | |
Garau Oliver Antonio | Socio Unico | 06/11/2012 | 06/11/2012 |
ACTOS BORME DE Y. V. SOLUTIONS PALMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 44, S 8, H PM 60327, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 44, S 8, H PM 60327, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 44, S 8, H PM 60327, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 44, S 8, H PM 60327, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 44, S 8, H PM 60327, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-07
- Otras modificaciones estatutarias: 23.- ... El cargo de administrador será remunerado en una cuantía mensual igual y equivalente a una vez y media el salario mínimo interprofesional establecido por Ley.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 194, S 8, H PM 60327, I/A 8 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-07
- AVDA BENDINAT 2 - VIAL 24 D (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 194, S 8, H PM 60327, I/A 7 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 194, S 8, H PM 60327, I/A 6 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
- Rectificación de la inscripción 3ª, en cuanto a la fecha de celebración de la Junta General, se indicó erroneamente la de 29 de abril de 2011, cuando la fecha correcta es la de 29 de diciembre de 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 194, S 8, H PM 60327, I/A 5 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 194, S 8, H PM 60327, I/A 4 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-07