Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LG MUELLE ORIENTAL, 1, EDIFICIO E
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL
CIF B57793077
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2013
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES SON BOSI 2013 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Stephen Patrick White
VINCULACIONES DE Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertran Aliada Ariadna | Apoderado Solidario | 28/07/2017 | 25/10/2021 |
Stephen Patrick White | Administrador Unico | 28/07/2017 | 25/10/2021 |
Bertran Aliada Ariadna | Administrador Unico | 20/07/2017 | 28/07/2017 |
ADMINISTRACION Y TENENCIA DE PARTICIPACIONES SL | Administrador Unico | 04/06/2013 | 20/07/2017 |
Orejudo Cotoner Beatriz | Administrador Unico | 27/06/2013 | 20/07/2017 |
ADMINISTRACION Y TENENCIA DE PARTICIPACIONES SL | Administrador Unico | 27/06/2013 |
ACTOS BORME DE Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 76, S 8, H B 507295, I/A A (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 75, S 8, H B 507295, I/A 7 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 299/2021, AUTO FIRME DE FECHA 05/07/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 75, S 8, H B 507295, I/A 7 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 73, S 8, H B 507295, I/A 6 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 73, S 8, H B 507295, I/A 5 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 73, S 8, H B 507295, I/A 5 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
- LG MUELLE ORIENTAL, 1, EDIFICIO E (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 72, S 8, H B 507295, I/A 4 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 72, S 8, H B 507295, I/A 4 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46031 , F 72, S 8, H B 507295, I/A 4 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: CONSTRUCCIONES SON BOSI 2013 SL
- Y. S. M. MARINAS Y PUERTOS DE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2540 , F 95, S 8, H PM 71920, I/A 3 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-07