XUART CREACIONES ARTESANALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Real de Burgos, 14
Código Postal 47011
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social XUART CREACIONES ARTESANALES SL
CIF B47713607
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 12/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XUART CREACIONES ARTESANALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XUART CREACIONES ARTESANALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lingqin Xu | Administrador Mancomunado | 13/09/2013 | 08/04/2019 |
Xu Lingquin | Liquidador | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Xu Lingquin | Administrador Unico | 24/01/2017 | 08/04/2019 |
Luis Laso Jose- Mariano | Administrador Mancomunado | 13/09/2013 | 24/01/2017 |
Xu Lingquin | Administrador Mancomunado | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE XUART CREACIONES ARTESANALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 219, S 8, H VA 25983, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 219, S 8, H VA 25983, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 219, S 8, H VA 25983, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 219, S 8, H VA 25983, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 218, S 8, H VA 25983, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 218, S 8, H VA 25983, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 218, S 8, H VA 25983, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 217, S 8, H VA 25983, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-47
Dirección:C/ REAL DE BURGOS 14 (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:12/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Compra-venta de productos para manualidades y creaciones artísticas y cualquier otro tipo de bienes muebles; b) Asesoramiento y formación en materia de manualidades y creaciones artísticas; c) Intermediación en la compra yventa de manualidades y creaciones artísticas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 217, S 8, H VA 25983, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-47