XL SERVICES UK LIMITED - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social XL SERVICES UK LIMITED
Página Web www.xlinsurance.com
VINCULACIONES DE XL SERVICES UK LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XL SERVICES UK LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arana Arranz Aranzazu | Apoderado Solidario | 24/11/2010 | 11/12/2018 |
Arana Arranz Aranzazu | Apoderado | 25/11/2011 | 11/12/2018 |
DELOITTE BPS SL | Apoderado | 28/11/2011 | 11/12/2018 |
Laval Bruno Marc | Representante | 11/12/2018 | |
Laval Bruno Marc | Apoderado | 09/01/2015 | 11/12/2018 |
Laval Bruno Marc | Apoderado | 27/05/2011 | 11/12/2018 |
Morales Crespo Jose Ramon | Apoderado Solidario | 07/04/2015 | 11/12/2018 |
Morales Crespo Jose Ramon | Apoderado | 14/06/2016 | 11/12/2018 |
Rodrigues Montagne Isabel Santos | Apoderado Solidario | 07/04/2015 | 11/12/2018 |
Rodrigues Montagne Isabel Santos | Apoderado | 25/11/2011 | 11/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE XL SERVICES UK LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 24, S 8, H M 389547, I/A 16 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 24, S 8, H M 389547, I/A 16 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 24, S 8, H M 389547, I/A 16 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 22, S 8, H M 389547, I/A 15 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 21, S 8, H M 389547, I/A 14 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 20, S 8, H M 389547, I/A 13 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 19, S 8, H M 389547, I/A 12 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 18, S 8, H M 389547, I/A 11 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 16, S 8, H M 389547, I/A 10 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 15, S 8, H M 389547, I/A 9 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28