XISQUET TORELLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MAS DE CAN XISQUETS/N
Código Postal 08570
Municipio Torelló
Provincia Barcelona
Razón Social XISQUET TORELLO SL
CIF B67060673
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XISQUET TORELLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XISQUET TORELLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juanos Muñoz Miquel | Liquidador | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
Lorenzo Catala Jordi | Administrador Unico | 07/08/2017 | 03/07/2020 |
Sola Catala Juan | Apoderado Solidario | 30/08/2017 | 03/07/2020 |
ACTOS BORME DE XISQUET TORELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 110, S 8, H B 508102, I/A 3 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 110, S 8, H B 508102, I/A 3 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 110, S 8, H B 508102, I/A 3 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 109, S 8, H B 508102, I/A 2 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 108, S 8, H B 508102, I/A 1 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Dirección:CL MAS DE CAN XISQUETS/N (TORELLO)
Comienzo de operaciones:26/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE HOSTELERIA Y RESTAURACION MEDIANTE LA GESTION Y EXPLOTACION DE BAR, RESTAURANTE, CAFETERIA,RELACIONADOS CON ESTE AMBITO, PRESTANDO LOS SERVICIOS PROPIOS DE LA RESTAURACION, PREPARACION, PRODUCCION, VENTA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 108, S 8, H B 508102, I/A 1 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08