XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Curros Enriquez, 1
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA
CIF A32136491
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.xestuorense.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL | Auditor | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Baltar Blanco Jose Manuel | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Garcia Porto Heriberto | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Gonzalez Garcia Jose Manuel | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Gutierrez Rodriguez Jose Luis | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Llorente Taboada Paz | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
Lopez Lopez Maria Teresa | Secretario | 05/05/2014 | |
Lopez Lopez Maria Teresa | SecrCENoCon | 05/05/2014 | |
LOPEZ R. AUDITORES SL | Auditor | 29/01/2009 | 05/05/2014 |
Martinez Gonzalez Rogelio | Consejero | 22/07/2013 | 05/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 98 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 98 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 98 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Consejero
Presidente
SecrCENoCon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 98 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
- Se hace constar que a partir del 1/1/2014 cualquier referencia efectuada a esta sociedad deberá entenderse realizada con la sociedad resultante de la fusión: "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.". Area Central. Local 25Z - 1º Andar. Polígono As Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela -A Coruña-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 N (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-32
- Se completa el texto publicado en el Boletín nº 201 del 21/10/13 en el que se omitió lo siguiente: "proyecto común de fusión de la misma con las sociedades "XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA", "XESTION URBANISTICA DE LUGO SA" y "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 N (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-32
- Advertido error en la publicación en el BORME nº 197 de fecha 15/10/13 y referencia 04416742013, se hace constar que el texto correcto es: Se acredita la inserción en la página web de esta sociedad, "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A.": - www.xesturourense.com-, el día 27 de septiembre de 2013, de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 N (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-32
- Conforme a lo previsto en el art. 32.1 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que con fecha 27/09/2013 se ha insertado en la página "www.xesturourense.com" el proyecto común de fusión de "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A.","XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.", "XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A." -sociedades absorbidas- Y "XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A." -sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 N (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-32
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 39, S 8, H OR 545, I/A 97 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-32