XERAC INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miquel Torello I Pages, 43
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social XERAC INVEST SL
CIF B66203571
Capital Social 310000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 16/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE XERAC INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XERAC INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AILANT 23 SL | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Fernandez Fuentesauco Gemma | Apoderado Solidario | 29/04/2014 | 11/10/2023 |
Fernandez Fuentesauco Gemma Julia | REPR.143 RRM | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
INCOOBA INVEST SL | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
INCOOBA INVEST SL | Secretario | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Valls Borras Tomas | REPR.143 RRM | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Yañez Brau Sixto | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Yañez Brau Sixto | Presidente | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Yañez Brau Sixto | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
ACTOS BORME DE XERAC INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 98, S 8, H B 450845, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 98, S 8, H B 450845, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 98, S 8, H B 450845, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 98, S 8, H B 450845, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 94, S 8, H B 450845, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Dirección:CL MIQUEL TORELLO I PAGES 43-45.POL.INDUS.EL PLA (MOLINS DE REI)
Comienzo de operaciones:16/01/14
Capital:310.000,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA,TENENCIA,ADMINISTRACION,GESTION,EXPLOTACION DE PARTICIPACIONES,ACCIONES,TITULOS Y VALORES DE SOCIEDADES MERCANTILES,CON EXCEPCION DE LEY INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 94, S 8, H B 450845, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08