XENA ENERGIAS RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cala Bona, 19
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social XENA ENERGIAS RENOVABLES SL
CIF B57646796
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 04/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Balde Solar Alfamen Gmbh
VINCULACIONES DE XENA ENERGIAS RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XENA ENERGIAS RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balde Solar Alfamen Gmbh | Socio único | 16/01/2017 | |
Balde Solar Alfamen Gmbh | Apoderado | 16/01/2017 | |
Balde Solar Alfamen Gmbh | Socio Unico | 12/04/2010 | 16/01/2017 |
Balde Solar Alfamen Gmbh | Apoderado | 15/04/2010 | 16/01/2017 |
Mascaro Gomila Antonio | Liquidador | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Mascaro Gomila Antonio | Administrador Unico | 12/01/2010 | 16/01/2017 |
Mascaro Gomila Antonio | Apoderado Solidario | 15/04/2010 | 16/01/2017 |
Mascaro Rubert Jaime | Apoderado | 16/01/2017 | |
Mascaro Rubert Jaime | Apoderado Solidario | 15/04/2010 | 16/01/2017 |
Scherer Ralf Roger | Apoderado Solidario | 15/04/2010 | 16/01/2017 |
ACTOS BORME DE XENA ENERGIAS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 19, S 8, H PM 65113, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-17-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 19, S 8, H PM 65113, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 19, S 8, H PM 65113, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 19, S 8, H PM 65113, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 19, S 8, H PM 65113, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-17-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de la redacción de los artículos 9º y 10º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 195, S 8, H PM 65113, I/A 4 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 195, S 8, H PM 65113, I/A 4 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 195, S 8, H PM 65113, I/A 3 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 193, S 8, H PM 65113, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-07