XARAGO NETWORKS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social XARAGO NETWORKS SL
CIF B83133090
Actividad Agencias de publicidad
VINCULACIONES DE XARAGO NETWORKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XARAGO NETWORKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDEM AUDITORES SL | Auditor | 24/05/2016 | 24/07/2019 |
Baza De La Fuente Felipe | Auditor | 04/04/2013 | 24/07/2019 |
CONSULTORIA TRUJILLO SLP | Auditor | 04/07/2017 | 24/07/2019 |
Fernandez Ripolll Fernando | Auditor | 13/02/2012 | 24/07/2019 |
Hernaiz Samaniego Emma | Administrador Solidario | 24/07/2019 | |
Hernaiz Samaniego Emma | Liquidador | 24/07/2019 | 24/07/2019 |
KRESTON IBERAUDIT MADRID SLP | Auditor | 03/07/2015 | 24/07/2019 |
RIVERO & ASOCIADOS SL | Auditor | 29/05/2018 | 23/11/2018 |
Sopeña Blanco Angel | Administrador Solidario | 22/09/2011 |
ACTOS BORME DE XARAGO NETWORKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 17 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 17 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 17 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 17 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 16 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 150, S 8, H M 291768, I/A 15 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 149, S 8, H M 291768, I/A 14 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 149, S 8, H M 291768, I/A 13 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 149, S 8, H M 291768, I/A 11 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17050 , F 148, S 8, H M 291768, I/A 9 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28