XAPO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 251
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social XAPO SA
CIF A58078403
Capital Social 60101.21 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XAPO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XAPO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Lopez Brea Ricardo | Administrador Unico | 24/07/2023 | 03/11/2023 |
Marin Lopez Brea Ricardo | Administrador Unico | 19/03/2019 | 24/07/2023 |
Marin Lopez Brea Ricardo | Administrador Unico | 06/07/2012 | 19/03/2019 |
Ortiz Costa Antonio | Administrador Unico | 06/07/2012 |
ACTOS BORME DE XAPO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 207, S 8, H B 32138, I/A 17 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 207, S 8, H B 32138, I/A 17 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
- Desembolsado: 13.522,77 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 207, S 8, H B 32138, I/A 16 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 207, S 8, H B 32138, I/A 16 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8 Y 10.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 206, S 8, H B 32138, I/A 15 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 206, S 8, H B 32138, I/A 15 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Capital Anterior: | 42.070,85 | Euros |
Aumento de capital: | 18.030,36 | Euros |
Capital Actual: | 60.101,21 | Euros |
Porcentaje: | 42,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 205, S 8, H B 32138, I/A 14 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 18.030,36 | Euros |
Capital Actual: | 42.070,85 | Euros |
Porcentaje: | 30,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 205, S 8, H B 32138, I/A 14 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 205, S 8, H B 32138, I/A 14 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22058 , F 205, S 8, H B 32138, I/A 14 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08