XAMVALL TRANSPORTS I GRUES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pollancre, 2
Código Postal 08186
Municipio Lliçà d'Amunt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social XAMVALL TRANSPORTS I GRUES SL
CIF B65312969
Capital Social 29000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 01/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XAMVALL TRANSPORTS I GRUES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XAMVALL TRANSPORTS I GRUES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallicrosa Torrents Maria Asuncion | Administrador Unico | 19/04/2010 | 08/01/2024 |
Vallicrosa Torrents Maria Asuncion | Liquidador | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
Xampeny Masmiquel Juan | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 08/01/2024 |
ACTOS BORME DE XAMVALL TRANSPORTS I GRUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 62, S 8, H B 398786, I/A 3 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 62, S 8, H B 398786, I/A 3 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 62, S 8, H B 398786, I/A 3 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41836 , F 61, S 8, H B 398786, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA MARIA ASUNCION VALLICROSA TORRENTS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41836 , F 57, S 8, H B 398786, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41836 , F 57, S 8, H B 398786, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Dirección:CL POLLANCRE, 2 DE CAN ROVIRA (LLICA D'AMUNT)
Comienzo de operaciones:01/04/10
Capital:29.000,00 Euros
Objeto social:TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS TERRESTRES,TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL.OPERADOR DEL TRANSPORTE.EXCAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41836 , F 57, S 8, H B 398786, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08