XALLEIRAS SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social XALLEIRAS SL
CIF B15643190
Capital Social 39040.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XALLEIRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XALLEIRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES SL | Auditor | 28/10/2021 | 20/10/2022 |
JPG GESTAUDITING SLP | Auditor | 14/10/2020 | 20/10/2022 |
Lopez Tome Maria Del Carmen | Liquidador Unico | 20/10/2022 | 20/10/2022 |
Lopez Tome Maria Del Carmen | Administrador Unico | 02/03/2021 | 20/10/2022 |
MAB AUDIT LEVANTE SLP | Auditor | 10/07/2019 | 20/10/2022 |
Lopez Tome Maria Del Carmen | Presidente | 22/06/2016 | 02/03/2021 |
Lopez Tome Maria Del Carmen | Consejero | 22/06/2016 | 02/03/2021 |
Vazquez Lopez Alicia | Consejero Delegado | 22/06/2016 | 02/03/2021 |
Vazquez Lopez Alicia | Consejero | 22/06/2016 | 02/03/2021 |
Vazquez Lopez Alicia | Secretario | 22/06/2016 | 02/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE XALLEIRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 11 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 11 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 11 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 11 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 11 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 77, S 8, H SC 21544, I/A 10 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 76, S 8, H SC 21544, I/A 9 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-15
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7-BIS.- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA. ASISTENCIA A LA MISMA POR VIDEO CONFERENCIA U OTROS MEDIOS TELEMATICOS.- 1.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio o sin presencia física por medios telemáticos. Si en la convocatoria no
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 76, S 8, H SC 21544, I/A 9 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 76, S 8, H SC 21544, I/A 9 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 76, S 8, H SC 21544, I/A 9 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-15