X-TREME CHARTER SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CJTO EDIFICIO LEVANTE 14 - PUERTO BANUS, NUEVA AND
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social X-TREME CHARTER SPAIN SL
CIF B93157675
Capital Social 205201.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 04/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE X-TREME CHARTER SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE X-TREME CHARTER SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coutinho Jorge Joice | Administrador Unico | 15/03/2012 | 22/12/2021 |
Coutinho Jorge Joice | Apoderado | 15/02/2012 | 22/12/2021 |
Coutinho Jorge Joice | Liquidador | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Popov Viacheslav | Administrador Unico | 15/12/2011 | 15/03/2012 |
ACTOS BORME DE X-TREME CHARTER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 99, S 8, H MA111634, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 99, S 8, H MA111634, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 99, S 8, H MA111634, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 99, S 8, H MA111634, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 98, S 8, H MA111634, I/A 4 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 98, S 8, H MA111634, I/A 4 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 202.195,00 | Euros |
Capital Actual: | 205.201,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.726,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 98, S 8, H MA111634, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 98, S 8, H MA111634, I/A 2 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 97, S 8, H MA111634, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-29
Dirección:CJTO EDIFICIO LEVANTE 14 - PUERTO BANUS, NUEVA AND (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:04/11/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La compra, venta y alquiler de embarcaciones náuticas con y sin tripulación. La Compraventa y alquiler de artículos y complementos para el uso y disfrute de embarcaciones náuticas. Realización de actividades de tipo chárter turístico relacionadas con la náutica y la pesca deportiva, incluyendo el tr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954, L 3861, F 97, S 8, H MA111634, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-29