WURZER BALEAREA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Conradors, S/N
Código Postal 07141
Municipio Marratxí
Provincia Illes Balears
Razón Social WURZER BALEAREA SL
CIF B07860265
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WURZER BALEAREA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WURZER BALEAREA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Detzner Friedrich Wilhelm | Apoderado | 28/05/2019 | |
Wurzer Jurgen Wolfgang | Apoderado | 20/06/2014 | 28/05/2019 |
Wurzer Jurgen Wolfgang | Apoderado | 28/05/2019 | |
Wurzer Jurgen Wolfgang | Apoderado | 08/01/2018 | 28/05/2019 |
Wurzer Sebastian-constantin | Socio Unico | 20/06/2014 | 28/05/2019 |
Wurzer Sebastian-constantin | Administrador Unico | 20/06/2014 | 28/05/2019 |
Wurzer Sebastian-constantin | Liquidador | 28/05/2019 | 28/05/2019 |
Wurzer Jurgen Wolfgang | Administrador Unico | 20/06/2014 |
ACTOS BORME DE WURZER BALEAREA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 44, S 8, H PM 27647, I/A 10 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 43, S 8, H PM 27647, I/A 9 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 43, S 8, H PM 27647, I/A 8 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 43, S 8, H PM 27647, I/A 8 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-07