WORTEL MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Chaparro, 22
Código Postal 28250
Municipio Torrelodones
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORTEL MEDIA SL
CIF B86530250
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WORTEL MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORTEL MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fenoll Cisterna Maria Luisa | Apoderado Solidario | 17/09/2012 | 17/02/2021 |
Roman Rosa Jose Enrique | Administrador Unico | 29/04/2013 | 17/02/2021 |
Roman Rosa Jose Enrique | Liquidador | 17/02/2021 | 17/02/2021 |
Roman Rosa Jose Enrique | Apoderado Solidario | 17/09/2012 | 17/02/2021 |
Roman Fenoll Enrique | Administrador Unico | 09/08/2012 | 29/04/2013 |
ACTOS BORME DE WORTEL MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 89, S 8, H M 542843, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 89, S 8, H M 542843, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 89, S 8, H M 542843, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 89, S 8, H M 542843, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 88, S 8, H M 542843, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 88, S 8, H M 542843, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 88, S 8, H M 542843, I/A 2 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 87, S 8, H M 542843, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Dirección:C/ CHAPARRO 22 (TORRELODONES)
Comienzo de operaciones:08/08/12
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:1.- CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO; 2,. COMERCIO AL POR MAYORY AL POR MENOR, DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 87, S 8, H M 542843, I/A 1 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28