WORMS BEHEER ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Pais Valencia, 12
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORMS BEHEER ESPAÑA SL
CIF B42605964
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Worms Beheer Bv
VINCULACIONES DE WORMS BEHEER ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORMS BEHEER ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Radder Aria | Apoderado | 13/12/2018 | 09/09/2022 |
Worms Beheer Bv | Socio Unico | 26/11/2018 | 09/09/2022 |
Worms Gerrit Jan | Administrador Unico | 26/11/2018 | 09/09/2022 |
Worms Gerrit Jan | Liquidador | 09/09/2022 | 09/09/2022 |
ACTOS BORME DE WORMS BEHEER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 4 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 4 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 4 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 4 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-03
- AVDA PAIS VALENCIA 12 BAJO (VILLAJOYOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 169, S 8, H A 162658, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 168, S 8, H A 162658, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 168, S 8, H A 162658, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-03
Dirección:AVDA PAIS VALENCIA 48-50 (ALFAS DEL PI (L'))
Comienzo de operaciones:19/10/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La promoción inmobiliaria y cuanto esté relacionado con el negocio inmobiliario en general, la adquisición, promoción, urbanización, construcción, edificación, rehabilitación, parcelación, venta, uso, arrendamiento y administración de toda clase de bienes inmuebles, de fincas, rústicas o urbanas, so
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4170 , F 168, S 8, H A 162658, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-03