WORLD TRAVEL BITAKORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Yuste, 18
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORLD TRAVEL BITAKORA SA
CIF A86293750
Capital Social 947227.0 Euros
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Fecha de Constitución 19/09/2011
Página Web www.wtbitakora.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Ciriaco Fernandez Alfredo
VINCULACIONES DE WORLD TRAVEL BITAKORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD TRAVEL BITAKORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbancho Martin Patricio Joaquin | Administrador Solidario | 03/10/2011 | 21/11/2022 |
Ciriaco Fernandez Alfredo | Auditor | 27/05/2019 | 21/11/2022 |
Sanchez Sierra Javier | Administrador Solidario | 03/10/2011 | 21/11/2022 |
CALLEJA PINILLA AUDITORA SL | Auditor | 05/11/2014 | 14/01/2015 |
ACTOS BORME DE WORLD TRAVEL BITAKORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 16 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:WORLD TRAVEL BITAKORA SA
Nif:A86293750
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:30/06/2021
Número Procedimiento Concursal:516/2021
Datos Registrales:
Tomo:
32951
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-524551
Inscripción:
16
Fecha Inscripción21/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 16 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:WORLD TRAVEL BITAKORA SA
Nif:A86293750
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:30/06/2021
Número Procedimiento Concursal:516/2021
Datos Registrales:
Tomo:
32951
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-524551
Inscripción:
16
Fecha Inscripción21/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 16 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 16 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 15 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 138, S 8, H M 524551, I/A 14 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Capital Anterior: | 847.229,00 | Euros |
Aumento de capital: | 99.998,00 | Euros |
Capital Actual: | 947.227,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 137, S 8, H M 524551, I/A 13 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- C/ MIGUEL YUSTE 18, TERCERO, OFICINA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 137, S 8, H M 524551, I/A 12 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Capital Anterior: | 770.135,00 | Euros |
Aumento de capital: | 77.094,00 | Euros |
Capital Actual: | 847.229,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 136, S 8, H M 524551, I/A 11 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Capital Anterior: | 693.041,00 | Euros |
Aumento de capital: | 77.094,00 | Euros |
Capital Actual: | 770.135,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32951 , F 136, S 8, H M 524551, I/A 10 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28