WORLD STAR SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ricardo Soriano, 19
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORLD STAR SYSTEMS SL
CIF B93053379
Capital Social 103010.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 25/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Murphy Francis Joseph
VINCULACIONES DE WORLD STAR SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD STAR SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGAL & ACCOUNTING SERVICED OFFICE SL | Socio Unico | 22/03/2010 | 12/03/2019 |
Murphy Francis Joseph | Socio Unico | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
Murphy Francis Joseph | Socio único | 12/03/2019 | |
Murphy Joanne Catherine | Administrador Unico | 02/11/2010 | 12/03/2019 |
Murphy Joanne Catherine | Liquidador | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
Flores Vila Antonio | Administrador Unico | 22/03/2010 | 02/11/2010 |
ACTOS BORME DE WORLD STAR SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 166, S 8, H MA104730, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 166, S 8, H MA104730, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 166, S 8, H MA104730, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 166, S 8, H MA104730, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 166, S 8, H MA104730, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-29
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.322,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 165, S 8, H MA104730, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 165, S 8, H MA104730, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 165, S 8, H MA104730, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 165, S 8, H MA104730, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 165, S 8, H MA104730, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29