WORLD PREMIUM GAMING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Marques de Salamanca, 3
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORLD PREMIUM GAMING SA
CIF A85391290
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Nombres Anteriores
- WORLD PREMIUM RATES MOBILE SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Chilleron Mota Jose De La Cruz
Propietario PANGEA CONTENT INTERACTIVE SERVICES SL
VINCULACIONES DE WORLD PREMIUM GAMING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD PREMIUM GAMING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chilleron Mota Jose De La Cruz | Administrador Unico | 20/10/2014 | 13/05/2020 |
PANGEA CONTENT INTERACTIVE SERVICES SL | Socio Unico | 09/02/2015 | 02/03/2015 |
Chilleron Mota Jose De La Cruz | Presidente | 20/10/2014 | |
Chilleron Mota Jose De La Cruz | Consejero Delegado | 20/10/2014 | |
Chilleron Mota Jose De La Cruz | Consejero | 20/10/2014 | |
Hernandez Garcia Antonio | Consejero | 16/02/2012 | 20/10/2014 |
Sanchez Alles Jose Manuel | Consejero | 20/10/2014 | |
Sanchez Alles Jose Manuel | Secretario | 16/02/2012 | 20/10/2014 |
Diaz Prieto Jose Luis | Secretario | 16/02/2012 | |
Diaz Prieto Jose Luis | Consejero | 16/02/2012 |
ACTOS BORME DE WORLD PREMIUM GAMING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 41, S 8, H M 461837, I/A 11 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 41, S 8, H M 461837, I/A 11 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales como consecuencia del cambio de fecha de cierre del ejercicio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 40, S 8, H M 461837, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 40, S 8, H M 461837, I/A 8 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 15/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 40, S 8, H M 461837, I/A 7 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
- PLAZA DE MARQUES DE SALAMANCA 3-4 3& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 39, S 8, H M 461837, I/A 6 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 39, S 8, H M 461837, I/A 6 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 38, S 8, H M 461837, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11, 14, 16 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEROGADOS LOS ARTICULOS 17 Y 18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 38, S 8, H M 461837, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25629 , F 38, S 8, H M 461837, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28