QUAD GRAPHICS SPAIN 2 SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social QUAD GRAPHICS SPAIN 2 SL
CIF B83844928
Capital Social 3187818.65 Euros
Nombres Anteriores
- QUEBECOR WORLD SPAIN 2 SL
- WORLD COLOR SPAIN 2 SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario QUAD GRAPHICS SPAIN 1 SL
VINCULACIONES DE QUAD GRAPHICS SPAIN 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUAD GRAPHICS SPAIN 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fowler John C | Presidente | 17/07/2013 | 05/02/2015 |
Fowler John C | Consejero Delegado | 17/07/2013 | 05/02/2015 |
Fowler John C | Consejero | 17/02/2011 | 05/02/2015 |
Fowler John C | Apoderado Mancomunado | 18/02/2011 | 05/02/2015 |
Kiddell John E | Apoderado Mancomunado | 18/02/2011 | 05/02/2015 |
Kiddell John E | Consejero | 05/02/2015 | |
Kiddell John E | Liquidador | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
QUAD GRAPHICS SPAIN 1 SL | Socio Unico | 21/10/2013 | 05/02/2015 |
Scaringi Tony | Vicepresidente | 17/02/2011 | 05/02/2015 |
Scaringi Tony | Consejero | 17/02/2011 | 05/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUAD GRAPHICS SPAIN 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 26, S 8, H M 342814, I/A 28 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 26, S 8, H M 342814, I/A 28 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 26, S 8, H M 342814, I/A 28 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 26, S 8, H M 342814, I/A 28 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 26, S 8, H M 342814, I/A 27 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-28
Capital Anterior: | 533.779,90 | Euros |
Aumento de capital: | 2.654.038,75 | Euros |
Capital Actual: | 3.187.818,65 | Euros |
Porcentaje: | 497,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 25, S 8, H M 342814, I/A 26 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 25, S 8, H M 342814, I/A 25 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 24, S 8, H M 342814, I/A 24 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 24, S 8, H M 342814, I/A 24 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 24, S 8, H M 342814, I/A 24 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28