WORLD CHEFS TOUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORLD CHEFS TOUR SL
CIF B88287073
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 11/01/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WORLD CHEFS TOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD CHEFS TOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cachafeiro Serra Ramon Santiago | Apoderado | 07/02/2019 | 15/02/2021 |
Cachafeiro Serra Ramon Santiago | Administrador Unico | 31/01/2019 | 15/02/2021 |
Cachafeiro Serra Ramon Santiago | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Herrero Pidal Rocio | Apoderado | 07/02/2019 | 15/02/2021 |
Artigas Cano De Santayana Almudena | Apoderado | 07/02/2019 | 17/02/2020 |
Jimenez Roman Cristina | Apoderado | 07/02/2019 | 17/02/2020 |
ACTOS BORME DE WORLD CHEFS TOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Modificación del numero de CNAE correspondiente a la actividad principal fijándose el 5610. Restaurantes y puestos de comidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 171, S 8, H M 686902, I/A 4 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
- La restauración, organkación y promoción de eventos, viajes yr espectáculos relacionados con la gastronomía y el entretenimiento así como labores de representación, asesoría y/o consultoría de profesionales-proyectos relacionados con esas áreas. Asimismo, la Sociedad se dedicará a la gestión y admi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 170, S 8, H M 686902, I/A 3 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: 25. Organización de la administración de la sociedad.- Retribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 170, S 8, H M 686902, I/A 3 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 169, S 8, H M 686902, I/A 2 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38625 , F 166, S 8, H M 686902, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28